Adı-Soyadı
|
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
|
Cinsiyeti
|
Görevi
|
Mesleği
|
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
|
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
|
Sermayedeki Payı (%)
|
Temsil Ettiği Pay Grubu
|
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
|
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
|
RECEP SÜLEYMAN ÖZDİL
|
|
Erkek
|
Yönetim Kurulu Başkanı
|
Bankacı
|
28.08.2015-Yönetim Kurulu Başkanı
|
Halkbank A.D. Beograd-Yönetim Kurulu Başkanı
|
|
|
Bağımsız Üye Değil
|
-
|
HİMMET KARADAĞ
|
|
Erkek
|
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
|
Bankacı
|
13.08.2018-Yönetim Kurulu Başkan Vekili
|
|
|
|
Bağımsız Üye Değil
|
|
OSMAN ARSLAN
|
|
Erkek
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Bankacı
|
08.06.2017-Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
|
Halk Sigorta A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı
|
|
|
Bağımsız Üye Değil
|
Kredi Komitesi Asil Üyesi
|
MELTEM TAYLAN AYDIN
|
|
Kadın
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Bankacı
|
08.06.2017-Yönetim Kurulu Üyesi
|
|
|
|
Bağımsız Üye Değil
|
Ücretlendirme Komitesi Üyesi
|
FATİH METİN
|
|
Erkek
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Bankacı
|
06.11.2018-Yönetim Kurulu Üyesi
|
|
|
|
Bağımsız Üye Değil
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi
|
MEHMET NİHAT ÖMEROĞLU
|
|
Erkek
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Bankacı
|
08.06.2017-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
|
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi
|
|
|
Bağımsız Üye
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi
|
MAKSUT SERİM
|
|
Erkek
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Bankacı
|
08.06.2017-Yönetim Kurulu Üyesi
|
|
|
|
Bağımsız Üye Değil
|
|
SADIK TILTAK
|
|
Erkek
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Bankacı
|
31.03.2014-31.03.2016 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, 31.03.2016-13.08.2018 Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Bağımsız Üye), 13.08.2018-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
|
Halk Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
|
|
|
Bağımsız Üye
|
Denetim Komitesi Başkanı, Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Asil Üyesi
|
AHMET YARIZ
|
|
Erkek
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Bankacı
|
29.03.2013-31.03.2014 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, 31.03.2014-31.03.2016 Yönetim Kurulu Üyesi, 13.08.2018-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
|
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Halk Varlık Kiralama A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı
|
|
|
Bağımsız Üye
|
Ücretlendirme Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Asil Üyesi
|
YILMAZ ÇOLAK
|
|
Erkek
|
Diğer
|
Bankacı
|
08.06.2017-Banka Esas Sözleşmesi uyarınca kurulan Denetim Kurulu Üyesi
|
|
|
|
Bağımsız Üye Değil
|
|
FARUK ÖZÇELİK
|
|
Erkek
|
Diğer
|
Bankacı
|
24.05.2010-29.03.2013-Denetim Kurulu Üyesi, 29.03.2013-Banka Esas Sözleşmesi uyarınca kurulan Denetim Kurulu Üyesi
|
|
|
|
Bağımsız Üye Değil
|
|